业界
中金公司历任名单
时间:2021-09-12 22:05 阅读:
中金是谁
中金你指的是cicc吗 cicc的是朱云来
中国人民银行历任行长名单
中国人名银行,历任行长名单如下。
1、南汉宸(1949年10月-1954年10月)
2、曹 菊 如(1954年11月-1964年10月)
3、胡 立 教(1964年10月-1973年5月)
4、陈 希 愈(1973年5月-1978年1月)
5、李 葆 华(1978年5月-1982年5月)
6、吕 培 俭(1982年5月-1985年3月)
7、陈 慕 华(1985年3月-1988年4月)
8、李 贵 鲜(1988年4月-1993年7月)
9、朱 镕 基(1993年7月-1995年6月)
10、戴 相 龙(1995年6月-2002年12月)
11、周 小 川(2002年12月-至今)
中金老总是谁
李进明
中国中信集团公司的历任高层
1979年-1993年:荣毅仁任兼总经理;
1993年-1995年:魏鸣一任,王军任总经理;
1995年-2000年:王军任,秦晓任总经理;
2000年-2006年:王军任,孔丹任副兼总经理;
2006年-2010年:孔丹任,常振明任副兼总经理;
2010年-2013.4 :常振明任,田国立任副兼总经理;
2013年4月至今 :常振明任,王炯任副兼总经理。
如何进入中金
这是大投行,以前朱相的公子还执掌过。
新人进中金的收入水平是多少?
2000元
- 上一篇:股票经典5本书,股票最值得看的7本书
- 下一篇:第C浪:是一段破坏力较强的下跌浪